20 - Hadern
Gremiums-Informationen
Typ:
Bezirksausschuss
Kürzel:
BA20
Zuständig:
E-Mail:
WEB-Seite:
BA-Vollgremium:
Ehemalige BA-Mitglieder - 20 - Hadern
1 - 10 von 32 Treffern
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Funktion:2. stellv. Vorsitzende*rWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Funktion:MitgliedWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:1. stellv. Vorsitzende*rWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Funktion:MitgliedWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 02.05.2002 bis 10.09.2007Funktion:MitgliedWahlperiode:2002-2008
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 09.07.2012Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:Beisitzer*inWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 02.05.2002 bis 08.08.2005Funktion:MitgliedWahlperiode:2002-2008
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 02.05.2002 bis 30.04.2008Funktion:MitgliedWahlperiode:2002-2008
Ehemalige Beauftragung - 20 - Hadern
1 - 10 von 12 Treffern
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Beauftragung:Beauftragte*r für den Treff 21Wahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Beauftragung:Baumschutzbeauftragte*rWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Beauftragung:REGSAM-Beauftragte*rWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 14.09.2009 bis 30.04.2014Beauftragung:Kulturbeauftrage*rWahlperiode:2008-2014
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 10.09.2018Beauftragung:Internetbeauftragte*rWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Beauftragung:Kinderbeauftragte*rWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Beauftragung:Migrationsbeauftragte*rWahlperiode:2014-2020
-
BA-Fraktion:Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Beauftragung:JugendWahlperiode:2014-2020
-
(Die Person ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Beauftragung:Beauftragte*r für Frauen- bzw. GenderWahlperiode:2014-2020
-
BA-Fraktion:Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Beauftragung:Kinderbeauftragte*rWahlperiode:2008-2014
Ehemalige Externe Beauftragung - 20 - Hadern
-
Es wurden keine Einträge gefunden!