Herr Werner Eibl (BA-Mitglied)
(Die Person ist nicht mehr aktiv – dient nur noch zu Informationszwecken)
BA-Ausschuss - Herr Werner Eibl
Trefferliste
1 - 3 von 3 Treffern
-
BA 20 - Vollgremium (20_VG)
Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014 -
UA 20 - Verkehr (20UA_Verkehr)
(Gremium ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 05.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:UA-MitgliedWahlperiode:2008-2014 -
UA 20 - Wohnen, Bau und Umwelt (20UA_Wohnen_Bau_Umwelt)
(Gremium ist nicht mehr aktiv!)Zugehörigkeit:von 12.07.2010 bis 30.04.2014Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014