Herr Siegfried Benker (Stadtratsmitglied)
(Die Person ist nicht mehr aktiv – dient nur noch zu Informationszwecken)
Personen-Informationen der aktuellen Wahlperiode 2020-2026
Gewählt am:
10.03.1996
StR-Mitgliedschaften - Herr Siegfried Benker
Trefferliste
1 - 5 von 5 Treffern
-
Wahl-/Legislaturperiode:2008-2014Mitglieds-Zeitraum:von 01.05.2008 bis 31.03.2013
-
Wahl-/Legislaturperiode:2002-2008Mitglieds-Zeitraum:von 01.05.2002 bis 30.04.2008
-
Wahl-/Legislaturperiode:1996-2002Mitglieds-Zeitraum:von 01.05.1996 bis 30.04.2002
-
Wahl-/Legislaturperiode:Mitglieds-Zeitraum:von 10.05.1995 bis 30.04.1996
-
Wahl-/Legislaturperiode:Mitglieds-Zeitraum:von 04.06.1993 bis 08.04.1994