Herr Brar Braren (BA-Mitglied)
(Die Person ist nicht mehr aktiv – dient nur noch zu Informationszwecken)
BA-Mitgliedschaften - Herr Brar Braren
Trefferliste
1 - 4 von 4 Treffern
-
18 - Untergiesing-Harlaching (BA18)
Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Funktion:MitgliedWahlperiode:2014-2020 -
18 - Untergiesing-Harlaching (BA18)
Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014 -
18 - Untergiesing-Harlaching (BA18)
Zugehörigkeit:von 01.05.2002 bis 30.04.2008Funktion:MitgliedWahlperiode:2002-2008 -
18 - Untergiesing-Harlaching
Zugehörigkeit:von 01.05.2002 bis 30.04.2008Funktion:Wahlperiode:2002-2008