Herr Franz Alscher (BA-Mitglied)
(Die Person ist nicht mehr aktiv – dient nur noch zu Informationszwecken)
BA-Mitgliedschaften - Herr Franz Alscher
Trefferliste
1 - 4 von 4 Treffern
-
20 - Hadern
Zugehörigkeit:von 19.09.1994 bis 30.04.2008Funktion:Wahlperiode: -
20 - Hadern (BA20)
Zugehörigkeit:von 01.05.2014 bis 30.04.2020Funktion:MitgliedWahlperiode:2014-2020 -
20 - Hadern (BA20)
Zugehörigkeit:von 01.05.2008 bis 30.04.2014Funktion:MitgliedWahlperiode:2008-2014 -
20 - Hadern (BA20)
Zugehörigkeit:von 19.09.1994 bis 30.04.2008Funktion:MitgliedWahlperiode:2002-2008